Address
c/o Einwohnergemeinde Niedergesteln
Kirchgasse 6
3942 Niedergesteln
Reports for Stiftung Gestelnburg / Pro Castellione
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Stiftung Gestelnburg / Pro Castellione
- Stiftung Gestelnburg / Pro Castellione from Niedergesteln operates in the sector «Operation of libraries and museums» and is active.
- The organization was founded on 05.05.1984.
- The commercial register entry of the organization was last modified on 16.08.2022. Under «Notifications» it is possible to view all previous changes.
- The UID registered in the commercial register of VS is CHE-110.219.977.
Management (10)
newest members of the Foundation Board
Silvan Martin Steiner,
Josef Pfammatter,
Christian Germann Kalbermatter,
Daniel Kämpf,
Michel Theler
newest authorized signatories
Silvan Martin Steiner,
Josef Pfammatter,
Christian Germann Kalbermatter,
Daniel Kämpf,
Michel Theler
Commercial register information
Entry in the commercial register
05.05.1984
Legal form
Foundation
Legal headquarters of the company
Niedergesteln
Commercial Registry Office
VS
Commercial register number
CH-600.7.001.204-6
UID/VAT
CHE-110.219.977
Sector
Operation of libraries and museums
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Sanierung und Erhaltung der Gestelnburg unter der Einhaltung der Weisungen der eidg. und kant. Denkmalpflege. Erwerb von geschichtlich bedeutsamen Liegenschaften und Gegenständen, wenn die Tragbarkeit und die Rückzahlung des Fremdkapitals nachhaltig gewährleistet wird. Ausgrabungen vorzunehmen und alle Bestrebungen zu unterstützen, die der Erforschung der Baugeschichte der Gestelnburg und Niedergesteln dienen. Der Ortsgemeinde Niedergesteln als Eigentümerin der Burganlagen in allen die Burgruine betreffenden Fragen zur Seite zu stehen. Die Burgruine und die im Eigentum der Stiftung stehenden Liegenschaften und Objekte der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, soweit damit der Schutz- und Verwendungszweck nicht in Frage gestellt wird. Im Burgersaal kulturelle Veranstaltungen zu organisieren. Bei Körperschaften, Unternehmungen und Privatpersonen Mittel für eine fachgerechte Sanierung und den notwendigen Unterhalt der Burgruine zu sammeln und zu verwalten.Die Stiftung hat überdies keinen Erwerbszweck und erstrebt keinen Gewinn.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Werlen & Squaratti Treuhand AG | Brig-Glis | 13.07.2015 |
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
APROA AG | Visp | 23.11.2009 | 12.07.2015 |
Other company names
Past and translated company names
- Stiftung Gestlenburg / Pro Castellione
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Stiftung Gestelnburg / Pro Castellione
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005542213, Commercial Registry Office Valais, (600)
Stiftung Gestelnburg / Pro Castellione, in Niedergesteln, CHE-110.219.977, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2018, Publ. 1004460576).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cina, Jean Michel, von Salgesch, in Salgesch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Silvan Martin, von Niedergesteln, in Niedergesteln, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004460576, Commercial Registry Office Valais, (600)
Stiftung Gestelnburg / Pro Castellione, in Niedergesteln, CHE-110.219.977, Stiftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2017, Publ. 3680593).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bregy, Iris Isabella, von Niedergesteln, in Niedergesteln, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatter, Christian Germann, von Niedergesteln, in Niedergesteln, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfammatter, Josef, von Eischoll, in Niedergesteln, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kämpf, Daniel, von Sigriswil, in Niedergesteln, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3680593, Commercial Registry Office Valais, (600)
Stiftung Gestelnburg / Pro Castellione, in Niedergesteln, CHE-110.219.977, Stiftung (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2015, Publ. 2264999).
Urkundenänderung:
31.05.2017.
Zweck neu:
Sanierung und Erhaltung der Gestelnburg unter der Einhaltung der Weisungen der eidg. und kant. Denkmalpflege. Erwerb von geschichtlich bedeutsamen Liegenschaften und Gegenständen, wenn die Tragbarkeit und die Rückzahlung des Fremdkapitals nachhaltig gewährleistet wird. Ausgrabungen vorzunehmen und alle Bestrebungen zu unterstützen, die der Erforschung der Baugeschichte der Gestelnburg und Niedergesteln dienen. Der Ortsgemeinde Niedergesteln als Eigentümerin der Burganlagen in allen die Burgruine betreffenden Fragen zur Seite zu stehen. Die Burgruine und die im Eigentum der Stiftung stehenden Liegenschaften und Objekte der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, soweit damit der Schutz- und Verwendungszweck nicht in Frage gestellt wird. Im Burgersaal kulturelle Veranstaltungen zu organisieren. Bei Körperschaften, Unternehmungen und Privatpersonen Mittel für eine fachgerechte Sanierung und den notwendigen Unterhalt der Burgruine zu sammeln und zu verwalten.Die Stiftung hat überdies keinen Erwerbszweck und erstrebt keinen Gewinn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumoberhaus, Leonhard, von Niedergesteln, in Niedergesteln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Hans Peter, von Niedergesteln, in Niedergesteln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatter, Christian Germann, von Niedergesteln, in Niedergesteln, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Imboden-Tscherry, Fridolin, von Niedergesteln, in Niedergesteln, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kummer, Pierre Alain, von Riederalp, in Niedergesteln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Naters];
Theler, Michel, von Ausserberg, in Niedergesteln, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.