Reports for Werner Züllig
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Werner Züllig
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005916416, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 242 vom 13.12.2023 publizierten TR-Eintrag Nr. 50403 vom 08.12.2023 Casmall Holding AG in Liquidation, in Männedorf, CHE-101.151.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2023, Publ. 1005908433).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züllig, Werner, von Amriswil, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005375807, Commercial Registry Office Zug, (170)
Intop AG, in Zug, CHE-101.924.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2021, Publ. 1005156208).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züllig, Werner, von Amriswil, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oetterli, Fabio, von Pfaffnau, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1805527, Commercial Registry Office Zug, (170)
Casmall Holding AG, in Zug, CHE-101.151.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2013, Publ. 1094221).
Statutenänderung:
24.10.2014.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
c/o ATF Treuhand, Anton T. Funk Dipl. Wirtschaftsprüfer, Haldenstrasse 5, 6340 Baar.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ITERA Wirtschaftsprüfung AG, in Zug, Revisionsstelle;
Kolzoff, Dr. Markus Ernst Nicholas, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Planken (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Beck, Dr. Robert Gregor, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Ruggell (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Messaoud-Schoch, Claudia, von Degersheim, in Wartau, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züllig, Werner, von Amriswil, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steuerrechtspraxis Blum AG (CHE-113.543.061), in Baar, Revisionsstelle.