Reports for Alain Zuber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Alain Zuber
Holdings
Newest SOGC notifications: Alain Zuber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005943475, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GFA Gesellschaft für Anlageberatung AG, in Zürich, CHE-106.323.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2023, Publ. 1005854121).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuber, Jean-Pierre, von Günsberg, in Ascona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zuber, Alain, von Günsberg, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005854121, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GFA Gesellschaft für Anlageberatung AG, in Zürich, CHE-106.323.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2021, Publ. 1005193664).
Statutenänderung:
30.08.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen gemäss Finanzinstitutsgesetz (FINIG). In diesem Sinne bezweckt die Gesellschaft die Entgegennahme und die Ausführung von Aufträgen zur Verwaltung von Kundenvermögen in sämtlichen gängigen Anlageformen des In- und Auslandes, insbesondere in Aktien und sonstigen Beteiligungswerten sowie in Obligationen und anderen wertpapiermässig verbrieften Schuldanerkennungen. Die Gesellschaft ist im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit auch berechtigt, Devisengeschäfte über Banken und selbständige Devisenhändler (Broker) zu tätigen. Tätigkeiten, welche eine Bewilligung als Bank, Wertpapierhaus oder Verwalter von Kollektivvermögen voraussetzen, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuber, Alain, von Günsberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Zuber, Pascal, von Günsberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Zuber, Jean-Pierre, von Günsberg, in Ascona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005785356, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GUT GROSS & PARTNER AG, in Kloten, CHE-102.237.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2022, Publ. 1005523704).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun, Temenuzhka, von Entlebuch, in Risch, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuber, Alain, von Günsberg, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.