Reports for Samuel Zimmermann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Samuel Zimmermann
Holdings
Newest SOGC notifications: Samuel Zimmermann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006103307, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Zimconsult AG, in Udligenswil, CHE-100.108.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2007, S.10, Publ. 4172628).
Firma neu:
Zimconsult AG in Liquidation.
Domizil neu:
Allmendstrasse 4, 6044 Udligenswil. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 13.07.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Walter, von Luzern und Weggis, in Udligenswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Samuel, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
"REVISION" Aktiengesellschaft (CHE-107.903.292), in Zollikon, Revisionsstelle [bisher: 'REVISION' Aktiengesellschaft, in Zürich].
Publication number: HR02-1005871479, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Solar-Werkstatt AG, in Affoltern am Albis, CHE-205.017.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4040641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Walter, von Luzern, in Udligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Samuel, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4040641, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Solar-Werkstatt AG, in Affoltern am Albis, CHE-205.017.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2014, Publ. 1746343).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Samuel, von Luzern, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.