Reports for Konrad Zimmermann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Konrad Zimmermann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4645710, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung 'die neue zeit' für gesunde Freizeitgestaltung, in Gampelen, CH-073.7.004.522-4, Stiftung (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2008, S. 4, Publ. 4510598).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirschi, Walter, von Wahlern, in Gals, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zaugg, Fritz, von Trub, in Bern, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Folly, Alexandre, von Zürich, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwab, Erich, von Kerzers, in Kerzers, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pellet-Brunner, Simone, von Alterswil, in Chézard (Chézard-Saint-Martin), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Konrad, von Lyss, in Ringgenberg BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Kurt, von Biglen, in Kiesen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Haefeli, Walter, von Schmiedrued, in Solothurn, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Jegerlehner, Nora, von Walkringen, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobel, Urs, von Wiedlisbach, in Oberdiessbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schranz, Verena, von Adelboden, in Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grünig, Christian, von Burgistein, in Biel/Bienne, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Martin, von Reinach AG, in Thun, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4510598, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung 'die neue zeit' für gesunde Freizeitgestaltung, in Gampelen, CH-073.7.004.522-4, Stiftung (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2008, S. 5, Publ. 4476286). Das Eidg. Departement des Innern EDI hat mit Verfügung vom 27.05.2008 Herrn Christian Hodler zum Sachwalter der Stiftung ernannt und den bisherigen Stiftungsrat für die Dauer der Sachwalterschaft in seinen Funktionen eingestellt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodler, Christian, von Gurzelen, in Kehrsatz, Sachwalter, mit Einzelunterschrift;
Haefeli, Walter, von Schmiedrued, in Solothurn, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hirschi, Walter, von Wahlern, in Gals, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zaugg, Fritz, von Trub, in Bern, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Folly, Alexandre, von Zürich, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwab, Erich, von Kerzers, in Kerzers, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pellet-Brunner, Simone, von Alterswil, in Chézard (Chézard-Saint-Martin), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofer, Kurt, von Biglen, in Kiesen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zimmermann, Konrad, von Lyss, in Ringgenberg BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3753778, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung 'die neue zeit' für gesunde Freizeitgestaltung, in Gampelen, CH-073.7.004.522-4, Schaffung und Erhaltung geeigneter Voraussetzungen für eine gesunde Freizeitgestaltung im Sinne der Lebensreform, Stiftung (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2006, S. 3, Publ. 3499126).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fankhauser, Christine, von Langnau im Emmental, in Gampelen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Konrad, von Lyss, in Ringgenberg BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.