Reports for Dr. Erwin Konrad Zimmermann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Erwin Konrad Zimmermann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006084181, Commercial Registry Office Zug, (170)
Cerchia AG, in Zug, CHE-137.511.436, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2023, Publ. 1005651678).
Firma neu:
Cerchia AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o AC Verwaltungs GmbH, Poststrasse 30, 6300 Zug.
Aktien neu:
12'600'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 12'600'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.06.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rey, Michael, von Birmenstorf (AG), in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Erwin, von Freienbach, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchmann, Fabian, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Thomas, von Birmenstorf (AG), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
AC Verwaltungs GmbH (CHE-464.143.354), in Zug, Liquidatorin.
Publication number: HR02-1005842563, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Zimmermann Advisory, in Freienbach, CHE-110.223.387, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 193 vom 04.10.2012, S.0, Publ. 6876626).
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Etzelblickstrasse 1, 8834 Schindellegi.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Erwin, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach].
Publication number: HR02-1005642530, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Lisentis GmbH, in Freienbach, CHE-231.365.869, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2019, Publ. 1004761362).
Statutenänderung:
20.12.2022.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Stutzstrasse 9, 8834 Schindellegi.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Dr. Erwin Konrad, von Freienbach, in Freienbach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grünig, Dr. Rainer Norbert, von Burgistein, in Feusisberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Freienbach, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Grünig, Tiina Anneli, von Burgistein, in Freienbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00].