Reports for David Zimmermann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name David Zimmermann
Holdings
Newest SOGC notifications: David Zimmermann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004685344, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Genossenschaft Regionales Alterszentrum Tannzapfenland, in Münchwilen (TG), CHE-107.096.757, Genossenschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2018, Publ. 4293589).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindemann Krüsi, Iris, von Jegenstorf, in Oberwangen TG (Fischingen), Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zimmermann, David, von Ebnat-Kappel, in Braunau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4325607, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Ochsen Braunau AG, in Braunau, CHE-149.344.949, Hauptstrasse 25, 9502 Braunau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Gastronomie- und Hotelleriebetriebs, die Herstellung von und den Handel mit Lebensmitteln sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesen Bereichen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihre Entwicklung zu fördern oder zu erleichtern einschliesslich Erwerb, Unterhalt und Verkauf von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens E. Zimmermann, in Braunau, gemäss Vertrag vom 22.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017 mit Aktiven von CHF 227'826.36 und Passiven von CHF 121'777.55, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 zugeteilt und CHF 6'048.81 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig brieflich an die letzt gemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 22.06.2018 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zimmermann, David, von Ebnat-Kappel, in Braunau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zimmermann-Schmid, Anna, von Ebnat-Kappel, in Braunau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zimmermann, Emil, von Ebnat-Kappel, in Braunau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6567748, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Genossenschaft Regionales Alterszentrum Tannzapfenland, in Münchwilen TG, CH-440.5.004.455-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2010, S. 17, Publ. 5467412).
Statutenänderung:
18.04.2011.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt, das für die Region Hinterthurgau (Tannzapfenland) in Münchwilen erstellte Alterszentrum zu betreiben und zu erhalten. Die Genossenschaft hat gemeinnützigen Charakter und sie ist politisch sowie konfessionell neutral. Sie kann auch weitere mit dem Zweck der Genossenschaft im Einklang stehende Aufgaben erfüllen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Publikationsorgan neu: SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich sowie durch öffentliche Bekanntmachung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger, Martin, von Mühlau, in Wilen TG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liechti, Lorenz, von Landiswil, in Münchwilen TG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Burkart, Marianne, von Waltenschwil, in Zezikon (Affeltrangen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schär, Andreas, von Wil SG, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Christen, Marianne, von Affoltern im Emmental, in Rickenbach TG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gschwend, Peter, von Altstätten, in Tobel-Tägerschen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Büchi-Uhlmann, Susanne, von Nesslau-Krummenau, in Münchwilen TG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchi, Peter, von Münchwilen TG, in Wallenwil (Eschlikon), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sirnach];
Zimmermann, David, von Ebnat-Kappel, in Braunau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Ammann, Christoph, von Wagenhausen, in Dussnang (Fischingen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Enderli, Kurt, von St. Gallen und Amriswil, in Wilen bei Wil (Wilen TG), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grütter, Guido, von Roggwil BE, in Münchwilen TG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klaus, Ursula, von Niederhelfenschwil und Kirchberg SG, in Zezikon (Affeltrangen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rebsamen, Brigitte, von Kirchberg SG, in Rickenbach TG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weibel, Beat, von Schenkon, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Würsch, Gabriela, von Emmetten und Kirchberg BE, in Tobel (Tobel-Tägerschen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.