Reports for Christoph Zimmermann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoph Zimmermann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005647604, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stiftung Ausbildung und Soziales der Holcim (Schweiz) AG, in Würenlingen, CHE-110.376.482, Stiftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2022, Publ. 1005395598).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Christoph, von Ennetbürgen, in Zurzach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fedier-Widder, Christine, von Klingnau, in Klingnau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005395598, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stiftung Ausbildung und Soziales der Holcim (Schweiz) AG, in Würenlingen, CHE-110.376.482, Stiftung (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2021, Publ. 1005256793). [Gemeindefusion 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chierchia, Michèle, von Zurzach, in Lengnau (AG), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Böbikon];
Zimmermann, Christoph, von Ennetbürgen, in Zurzach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Bad Zurzach].
Publication number: 5762570, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stiftung Ausbildung und Soziales der Holcim (Schweiz) AG, in Würenlingen, CH-400.7.912.076-6, Stiftung (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2008, S. 1, Publ. 4738964).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweri, Siegfried, von Wislikofen, in Wislikofen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Joss, Rainer, von Hasle bei Burgdorf, in Oftringen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ostschweizerische Treuhand-Gesellschaft (CH-320.3.003.090-4), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Christoph, von Ennetbürgen, in Bad Zurzach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baldauf, René, von Flond, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CH-320.9.034.266-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.