Reports for Robert Zimmerli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Robert Zimmerli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3650787, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Hans Hassler AG, in Aarau, CHE-291.208.593, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2016, Publ. 2608471).
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-105.744.516.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Eintragsdatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV] [gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 12.01.1971].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Teilweise gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherer, Stefan, von Gretzenbach, in Gretzenbach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blattner, Eduard, von Küttigen, in Küttigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zimmerli, Robert, von Unterentfelden, in Buchs (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Siedlungsgenossenschaft Friedheim, bisher in Lenzburg, Genossenschaft, (SHAB Nr.151 vom 08.08.1991, S.3454).
Gründungsstatuten:
18.01.1991.
Statutenänderung:
24.09.1996.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Kornhausstrasse 15, 8037 Zürich.
Zweck:
Akquisition von Wohnraum und Gastronomiebetrieben durch Miete, Pacht, Kauf und Bau für ihre Mitglieder in gemeinsamer Selbsthilfe.
Anteilscheine neu:
CHF1'000.¬ [bisher: Anteilscheine zu CHF100.¬].
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.
Pflichten neu:
Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF1'000.¬ zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sepp, Frank, von Alt St. Johann, in Dietlikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Braun, Yves, von Sirnach, in Dietlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buda, Salvatore, von Lenzburg, in Lenzburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellenberger, Christian, von Biglen, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kollegger, Yvonne, von Vaz/Obervaz, in Aarau, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmerli, Robert, von Unterentfelden, in Buchs AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.