Reports for Shahab Ziltener
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Shahab Ziltener
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005271964, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BIMEH GmbH, in Zürich, CHE-250.069.325, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2019, Publ. 1004614435).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziltener, Shahab, von Weesen, in Maur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Karl Isidor, von Erstfeld, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR01-1004749076, Commercial Registry Office Zug, (170)
sz-finanz GmbH, in Baar, CHE-170.216.706, Lättichstrasse 6, 6340 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.10.2019.
Zweck:
Beratung und Vermittlung im Versicherungsbereich sowie Verkauf von Produkten im Bereich der Finanz- und Versicherungsdienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 24.10.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ziltener, Shahab, von Weesen, in Bergdietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004614435, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BIMEH GmbH, in Maur, CHE-250.069.325, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 01.11.2012, S.0, Publ. 6913098).
Statutenänderung:
16.04.2019.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Mutschellenstrasse 115, 8038 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziltener, Shahab, von Weesen, in Maur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Ziltener, Seyed Shahab, von Zürich].