Reports for Roger Ziltener
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Roger Ziltener
Holdings
Newest SOGC notifications: Roger Ziltener
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004793942, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Eugenio fürs Büro AG, in Chur, CHE-106.357.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2017, Publ. 3927989).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziltener, Roger, von Schübelbach, in Glarus, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004533555, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Pius Schäfler AG, in Gossau (SG), CHE-115.675.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4332051).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziltener, Roger, von Schübelbach, in Netstal (Glarus), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2891539, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Pius Schäfler Beteiligungen und Immobilien AG, in Gossau SG, CHE-105.784.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2016, Publ. 2839847).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 31.05.2016 Aktiven von CHF 6'031'450.89 Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'212'429.93 auf die Pius Schäfler AG, in Gossau SG (CHE-115.675.779).
Gegenleistung:
CHF 3'819'020.96. [Folgende weitere Adressen werden im Handelsregister gelöscht.] [gestrichen: Weitere Adresse: Grundstrasse 71, 9500 Wil.]. [gestrichen: Weitere Adresse: Bahnhofstrasse 1, 9230 Flawil]. [gestrichen: Weitere Adresse: Hauptgasse 38, 9050 Appenzell]. [gestrichen: Weitere Adresse: St. Gallerstrasse 60a, 9200 Gossau].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Waldburger-Streule, Remo, von Teufen AR, in Gontenbad (Gonten), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würth, Armin, von Berg SG, in Arnegg (Gossau SG), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziltener, Roger, von Schübelbach, in Netstal (Glarus), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.