Reports for Christoferus Zihlmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoferus Zihlmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1004581285, Commercial Registry Office Zug, (170)
AGILESTORAGE Europe GmbH (AGILESTORAGE Europe S.à.r.l) (AGILESTORAGE Europe S.a.g.l.) (AGILESTORAGE Europe Ltd liab. co), in Hünenberg, CHE-432.547.411, Bösch 37, 6331 Hünenberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.02.2019.
Zweck:
Erbringung von Informatikdienstleistungen, insbesondere Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Hardware und Software und Handel mit Waren aller Art sowie alle Dienstleistungen in diesem Zusammenhang;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 28.01.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
AGILESTORAGE INC (7133222), in Newark (US), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zihlmann, Christoferus, von Entlebuch, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1354973, Commercial Registry Office Zug, (170)
Q5 AG, in Hünenberg, CHE-114.666.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2012, Publ. 6583592).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobel, Martin, von Wiedlisbach, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zihlmann, Christoferus, genannt Christof, von Entlebuch, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6583592, Commercial Registry Office Zug, (170)
Q5 AG, in Hünenberg, CH-170.3.033.029-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2011, S. 19, Publ. 6001648).
Domizil neu:
Bösch 37, 6331 Hünenberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fölmli, Rolf, von Luzern, in Immensee , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zihlmann, Christoferus, genannt Christof, von Entlebuch, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kobel, Martin, von Wiedlisbach, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.