Reports for Reto Daniel Ziegler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Reto Daniel Ziegler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006118374, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Ziegler Brot Holding AG, in Liestal, CHE-402.052.062, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2020, Publ. 1004852165).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wanner, Heinz, von Schleitheim, in Lampenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Reto, von Liestal, in Arisdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Liestal].
Publication number: HR02-1006118373, Commercial Registry Office Basel-Landschaft
Ziegler Brot AG, in Liestal, CHE-105.966.442, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2011, S.0, Publ. 6219808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brodmann, Roland, von Ettingen, in Nenzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Alfred, von Waldkirch, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wanner, Heinz, von Schleitheim, in Lampenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Reto Daniel, von Liestal und Waldkirch, in Arisdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Liestal].
Publication number: HR02-1006077911, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ZIRED Films GmbH, bisher in Liestal, CHE-131.990.794, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2018, Publ. 1004497524).
Statutenänderung:
24.06.2024.
Firma neu:
Benis Design & Style GmbH.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
Seidenweg 12, 8600 Dübendorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Coiffeur-Salons, den Handel, Vertrieb und die Vermarktung von Wellnessprodukten, die Erbringung von Stilberatungsdiensten, sowie die Durchführung von Schulungen und Seminaren im Modebereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, Reto, von Liestal, in Liestal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Härtel, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tatarevic, Bernat, deutscher Staatsangehöriger, in Weilheim in Oberbayern (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Alexiou Stavrou, Stavros, griechischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Direktor, mit Einzelunterschrift.