Reports for Weiwei Zhong
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Weiwei Zhong
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005888629, Commercial Registry Office Zug, (170)
BOLT LABS AG, in Zug, CHE-334.699.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2023, Publ. 1005845623).
Firma neu:
BOLT LABS AG in Liquidation.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zhong, Weiwei, chinesische Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005724935, Commercial Registry Office Zug, (170)
BOLT LABS AG, in Zug, CHE-334.699.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2022, Publ. 1005418947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Belicha, Elisabeth Cécile, französische Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zhong, Weiwei, chinesische Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005556485, Commercial Registry Office Zug, (170)
WeMadBlock AG (WeMadBlock SA) (WeMadBlock Ltd), in Zug, CHE-141.678.080, Dammstrasse 16, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.08.2022.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung und Vermarktung von Softwareanwendungen und Videospielen sowie Verkauf von damit zusammenhängenden Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 12.08.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gras Vinals, Marc, spanischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Einzelunterschrift;
Zhong, Weiwei, chinesische Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktorin, mit Einzelunterschrift;
Jeun, Heechul, südkoreanischer Staatsangehöriger, in Seoul (KR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.