Reports for Mahir Zenuni
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Mahir Zenuni
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3998013, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Mair Armierungen GmbH, in Kloten, CHE-488.905.942, Marktgasse 13, 8302 Kloten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.01.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Eisenleger- und Armierungsarbeiten sowie alle Arbeiten der Baubranche. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 10.01.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zenuni, Mahir, von Kloten, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 3981639, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Junge Eisenleger GmbH, in Wangen-Brüttisellen, CHE-110.554.559, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2015, Publ. 2504287).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zenuni, Mahir, mazedonischer Staatsangehöriger, in Kloten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 6'000.00;
Redjepi, Mirsad, mazedonischer Staatsangehöriger, in Urdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sefuli, Oloman, mazedonischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00;
Berisha, Omer, mazedonischer Staatsangehöriger, in Pfungen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Imeri, Bujamin, mazedonischer Staatsangehöriger, in Kradolf-Schönenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Publication number: 2539309, Commercial Registry Office Zurich, (20)
M & Co. Armierungen GmbH, in Wangen-Brüttisellen, CHE-478.754.021, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2014, Publ. 1410023).
Statutenänderung:
03.12.2015.
Firma neu:
Vargas Armierungen GmbH.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Industriestrasse 8, 8404 Winterthur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Lieferung und den Einbau von Armierungen und Schalungen in Bauwerke sowie Ausführung von Bauarbeiten, insbesondere Eisenleger- und Armierungsarbeiten samt Durchführung von Transportaufträgen aller Art. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind;
weiter kann sie Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen sowie Darlehen aufnehmen und gewähren. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwa lten und verwerten sowie Immobilien erwerben, verwalten und veräussern sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zenuni, Mahir, von Kloten, in Kloten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Redzepi, Mirsad, mazedonischer Staatsangehöriger, in Urdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vargas Jimenez, Ismael Benjamin, dominikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.