Reports for Anton Zenklusen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Anton Zenklusen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5331532, Commercial Registry Office Valais, (600)
Zenklusen Anton GmbH, in Brig-Glis, CH-600.4.009.230-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 23.06.2003, S. 19, Publ. 1047172).
Statutenänderung:
29.09.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 29.09.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zenklusen, Anton, von Ried-Brig, in Brig-Glis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.--].
Publication number: 1047172, Commercial Registry Office Valais
Zenklusen Anton GmbH, in Brig-Glis, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.1999, S. 8532).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zenklusen, Philipp, von Ried-Brig, in Brig-Glis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zenklusen, Anton, von Ried-Brig, in Brig-Glis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--].
Commercial Registry Office Valais
Naturstein AG, in Brig-Glis, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.1999, S. 2347).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zenklusen, Anton, von Ried-Brig, in Brig (Brig-Glis), einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zenklusen-Meyenberg, Olga, von Ried-Brig, in Brig-Glis, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gasser-Zenklusen, Ruth, von Ried-Brig, Alpnach Dorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.