Reports for Leander Zenhäusern
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Leander Zenhäusern
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004979241, Commercial Registry Office Valais, (600)
Raiffeisenbank Belalp-Simplon Genossenschaft, in Naters, CHE-106.995.618, Genossenschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2020, Publ. 1004822070).
Statutenänderung:
14.07.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zenhäusern, Leander, von Bürchen, in Naters, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welschen, René, von Binn, in Naters, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zurwerra, Philipp, von Ried-Brig, in Ried-Brig, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ruppen-Millius, Claudine, von Naters, in Naters, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruppen, Daniel, von Naters, in Naters, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004961832, Commercial Registry Office Valais, (600)
EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG, in Visp, CHE-112.125.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2018, Publ. 4215781).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyer, Samuel, von Visp, in Visp, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zenhäusern, Leander, von Bürchen, in Naters, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuchuat, Marie-Cécile, von Savièse, in Susten (Leuk), Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004945030, Commercial Registry Office Valais, (600)
EnAlpin AG, in Visp, CHE-105.901.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2019, Publ. 1004701800).
Statutenänderung:
26.06.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 52'412'000.00 [bisher: CHF 52'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 52'412'000.00 [bisher: CHF 52'000'000.00].
Aktien neu:
52'412 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 52'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 26.06.2020 gemäss Vertrag vom 26.06.2020 2'150 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Visp Infra AG, in Visp (CHE-275.092.398), wofür 412 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Candrian, Dominique Didier, von Sagogn, in Herrliberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zenhäusern, Leander, von Bürchen, in Naters, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Reichert, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Kornwestheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Furger, Niklaus, von Visp, in Visp, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bregy, Philipp Matthias, von Naters, in Naters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.