Reports for Richard Zenger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Richard Zenger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005511035, Commercial Registry Office Berne, (36)
S.I. Zenimmob SA, à Champoz, CHE-100.810.086, société anonyme (No. FOSC 122 du 28.06.2021, Publ. 1005229905).
Modification des statuts:
21.06.2022.
Séparation:
selon contrat de scission du 21.06.2022, la société a transféré une partie de ses actifs et de ses passifs à la société "Immoliva AG", à Wangen-Brüttisellen (CHE-158.597.260) et à la société "Three Peaks SA", à La Grande Béroche (CHE-277.742.385). Le capital-actions est réduit de CHF 150'000.00 par suite de scission.
Nouveau capital-actions:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 250'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 250'000.00].
Nouvelles actions:
200 actions nominatives de CHF 500.00 [précédemment: 500 actions nominatives de CHF 500.00].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Ulrich-Hamann, Michèle Céline, de Beinwil (SO), à Brüttisellen (Wangen-Brüttisellen), présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Dellea, Damien, de Gambarogno, à Singapour (SG), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Zenger, Richard, de Habkern, à Pontenet (Valbirse), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Publication number: HR02-1004642651, Commercial Registry Office Berne, (36)
S.I. Zenimmob SA, à Champoz, CHE-100.810.086, société anonyme (No. FOSC 153 du 10.08.2016, Publ. 2997031).
Nouvelle adresse:
Champ-Rossé 3, 2735 Champoz.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zenger, Patrick Eugène, de Habkern, à Bévilard, président, avec signature collective à deux;
Zenger, Richard, de Habkern, à Pontenet, vice-président, avec signature collective à deux;
Ulrich, Georges-Simon, de Lostorf, à Brüttisellen (Wangen-Brüttisellen), administrateur, avec signature collective à deux;
Zenger, Alexandre, de Habkern, à Court, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Hamann Velten, Brigitte, de Landquart, à Uznach, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Zenger, Franziska, de Habkern, à Pontenet (Valbirse), vice-présidente du conseil d'administration, secrétaire, avec signature collective à deux;
Dellea, Damien, de Gambarogno, à Lausanne, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Vira (Gambarogno), secrétaire, avec signature collective à deux].
Publication number: 4829428, Commercial Registry Office Berne, (36)
Zenger et Cie S.A., à Pontenet, CH-073.3.004.007-3, société anonyme (No. FOSC 84 du 02.05.2005, p. 4, Publ. 2818224).
Nouvelle raison sociale:
Zenger et Cie S.A. en liquidation.
Adresse de liquidation:
Sous-Moron 5, 2735 Bévilard. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 22.12.2008.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
FIDUPLUS S.A., à Delémont, organe de révision;
Zenger, Richard, de Habkern, à Pontenet, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Zenger, Patrick, de Habkern, à Bévilard, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature collective à deux].