Reports for Andreas Zenger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Zenger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004705921, Commercial Registry Office Berne, (36)
Ritschard-Welker-Stiftung, in Unterseen, CHE-109.453.325, Stiftung (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2015, S.0, Publ. 2313323).
Domizil neu:
c/o Andreas Zenger, Bohnerenstrasse 1, 3800 Unterseen.
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Urs Ritschard, Einschlagstrasse 40, 3065 Bolligen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zenger, Andreas, von Habkern, in Unterseen, Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3668979, Commercial Registry Office Berne, (36)
AG für touristische Anlagen Brienzwiler, in Brienzwiler, CHE-100.468.467, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2010, Publ. 5503846).
Statutenänderung:
20.07.2017.
Firma neu:
AG für touristische Anlagen BO.
Sitz neu:
Unterseen.
Domizil neu:
Seestrasse 201, 3800 Unterseen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Erschliessung, die bauliche Ausgestaltung sowie die Nutzung von Grundstücken im Interesse des Tourismus. Sie kann solche Grundstücke selber bewirtschaften oder Mietern bzw. Pächtern zur touristischen Nutzung überlassen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, andere Unternehmungen erwerben oder sich an solchen beteiligen, Grundstücke mit anderer Zweckbestimmung erwerben, verwalten, belasten und veräussern und alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritschard, Jürgen, von Interlaken, in Unterseen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritschard-Jöhr, Urs, von Interlaken, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Zenger, Andreas, von Habkern, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zenger, Nicolas, von Habkern, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zenger, Evelyne, von Habkern, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2273297, Commercial Registry Office Berne, (36)
NEUHAUS MANOR FARM AG, in Unterseen, CHE-105.795.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2011, Publ. 6394830).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gossweiler, Urs, von Neftenbach, in Brienz BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zenger, Andreas, von Habkern, in Unterseen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Interlaken];
Ritschard, Manuel, von Interlaken, in Dotnacht (Kemmental), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kreuzlingen];
Scheller & Partner AG (CHE-108.328.551), in Interlaken, Revisionsstelle [bisher: Scheller & Partner AG (CH-092.3.007.428-6), in ].