Reports for Rico Zemp
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rico Zemp
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005899693, Commercial Registry Office Berne, (36)
Valiant Bank AG, in Bern, CHE-105.944.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2023, Publ. 1005811793).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürki, Ulrich, von Worb, in Grosshöchstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossenbacher, Erwin, von Affoltern im Emmental, in Neuenkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klaus, Beat, von Plasselb, in Bösingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peka, Mirela, von Biel/Bienne, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurz, Tobias, von Schwarzenburg, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Praz, Carole, von Neuchâtel, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zemp, Rico, von Luzern, in Buchrain, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arifi, Florian, von Köniz, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien;
Plüss, Kevin, von Murgenthal, in Olten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Terman, Filiz, türkische Staatsangehörige, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tre Rose, Olga, von Egg, in Wabern (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005721732, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Selution AG, in Münchenstein, CHE-199.262.874, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456484).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jungo, Isabel, von Düdingen, in Bösingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Tschopp, Nicolas, von Ziefen, in Reigoldswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Zemp, Rico, von Luzern, in Buchrain, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caiazzo, Elisa, italienische Staatsangehörige, in Leymen (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Publication number: HR02-1005371708, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Selution AG, in Münchenstein, CHE-199.262.874, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2021, Publ. 1005194229).
Statutenänderung:
09.12.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Aktien neu:
600 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Wageningen, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Nottwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grandjean, Michel, von La Verrerie, in Seftigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Damian Roger, von Arlesheim, in Arlesheim, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boss, Elija, von Langnau im Emmental, in Gersau, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Burch, Roger, von Sarnen, in Dietwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Hinni, Daniel, von Schwarzenburg, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Jungo, Isabel, von Düdingen, in Bösingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Schäer, Andreas, von Jaberg, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Tschopp, Nicolas, von Ziefen, in Reigoldswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Zemp, Rico, von Luzern, in Buchrain, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.