Reports for Dr. Michael Zellner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Michael Zellner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004638689, Commercial Registry Office Zug, (170)
DocsVisit AG, in Unterägeri, CHE-488.220.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2019, Publ. 1004607472).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zellner, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004615935, Commercial Registry Office Zug, (170)
Diginnovation AG, in Unterägeri, CHE-212.191.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2017, Publ. 3907197).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodel, Simon Andreas, von Altishofen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zellner, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Habel, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004607472, Commercial Registry Office Zug, (170)
DocsVisit AG, bisher in Wangen-Brüttisellen, CHE-488.220.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2018, Publ. 1004482803).
Statutenänderung:
01.04.2019.
Sitz neu:
Unterägeri.
Domizil neu:
Zugerstrasse 22, 6314 Unterägeri. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodel, Simon Andreas, von Altishofen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Huser, Martin, von Seelisberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häfliger, Dr. Simon Josef, von Fischbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zellner, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Habel, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].