Reports for Dr. Dominik Egon Daniel Zehnder
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Dominik Egon Daniel Zehnder
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005990011, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Immobiliare Cava SA, bisher in Porza, CHE-100.653.266, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2021, Publ. 1005327982).
Statutenänderung:
08.03.2024.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Haabweg 5, 8806 Bäch SZ.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind alle Arten von Finanz-, Handels- und Immobiliengeschäften. Die Gesellschaft kann Grundstücke kaufen und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Einberufungen, Veröffentlichungen und Bekanntmachungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Quadri von Kocsis, Graziella, da Origlio e Bellinzona, in Porza, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Pitteri, Alessandra, da Cureglia, in Iragna, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Dominik Egon Daniel, von Zürich, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005833710, Commercial Registry Office Zurich
Stiftung für hochbegabte Kinder, in Zürich, CHE-109.834.791, Stiftung (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2022, Publ. 1005540690).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehnder, Dominik E., von Aadorf und Zürich, in Freienbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Victor, von Niederdorf, in Birsfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blass Kiss, Adrienne, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wagner, Mirjam, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005384110, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Epeszim AG, in Zürich, CHE-102.823.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2015, S.0, Publ. 2396947).
Domizil neu:
c/o Konrad Zehnder Wealth Partners AG, Gartenstrasse 33, 8002 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehnder, Dr. Egon P.S., von Zürich und Ettenhausen TG, in Küsnacht, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Dominik, von Zürich, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].