Reports for Slobodan Zec
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Slobodan Zec
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2795275, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Z Haustechnik + M Maschinenbau GmbH, in Brugg, CHE-342.205.199, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2016, Publ. 2695671).
Firma neu:
Z Haustechnik + M Maschinenbau GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.04.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zec, Slobodan, von Brugg, in Brugg, Gesellschafter, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1421555, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Compulogix GmbH, in Zürich, CHE-112.359.537, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2011, Publ. 6249360).
Statutenänderung:
17.03.2014.
Sitz neu:
Dällikon.
Domizil neu:
Alte Buchserstrasse 10, 8108 Dällikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung und Vermittlung von Treuhand und Finanzgeschäften sowie Erbringung von Consulting und Asset Management Dienstleistungen;
kann Handel-, Import und Export mit Konsum- und Investitionsgütern aller Art betreiben, Geschäfte in den Bereichen Bauwirtschaft, Transportwesen, Investment, Telekommunikation, Internet, Hard- und Software, Marketing, Gastronomie und Management durchführen, Immobilien und Grundstücke verwalten, kaufen und verkaufen, Lizenzen und Franchisen vergeben, Vermögenswerte erwerben, verwalten, vermitteln und verwerten, sich an Firmen beteiligen und solche erwerben sowie sich mit anderen Unternehmen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cingros, Peter, von Kilchberg ZH, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00;
Oreskovic, Elvis, kroatischer Staatsangehöriger, in Neuenhof, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00;
Zec, Slobodan, von Brugg, in Suhr, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00;
Knobel, Christian, von Altendorf, in Altendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cukulin, Damir, von Neuenhof, in Schleinikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00].
Publication number: 7186482, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Z Haustechnik + M Maschinenbau GmbH, in Brugg, CHE-342.205.199, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2013, Publ. 7080534).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Menden, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Lauchringen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zec, Slobodan, von Brugg, in Brugg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].