Reports for Andrea Zanni
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Andrea Zanni
Holdings
Newest SOGC notifications: Andrea Zanni
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3827941, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (Suisse) SA, in Lugano, CHE-109.341.577, società anonima (FUSC no. 152 del 09.08.2016, Pubbl. 2995519).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Lardi, Adelio, da Poschiavo, in Cadempino, presidente, con firma collettiva a due;
Valesani, Mauro, cittadino italiano, in Montiglio Monferrato (IT), vice-presidente, con firma collettiva a due;
Minotti, Ivano, da Bellinzona, in Lugano, membro, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Sulser, Claudio, da Lugano, in Pregassona (Lugano), presidente, con firma collettiva a due;
Zanni, Andrea, da Lugano, in Brè sopra Lugano (Lugano), vice-presidente, con firma collettiva a due;
Heckendorn, Peter, da Basilea, in Bottmingen, membro, con firma collettiva a due;
Renne, Francesco Maria, cittadino italiano, in Varese (IT), membro, con firma collettiva a due;
Zarattini, Camilla Fasolo, cittadina italiana, in Collina d'Oro, membro, con firma collettiva a due.
Publication number: 5753320, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Stella 17 AG, in Appenzell, CH-310.3.002.059-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2010, S. 3, Publ. 5611398).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanni, Andrea, von Lugano, in Brè sopra Lugano (Lugano), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boggio Casero, Nicola, italienischer Staatsangehöriger, in Gonten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5611398, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Stella 17 AG, in Appenzell, CH-310.3.002.059-2, Hauptgasse 22a, 9050 Appenzell, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.04.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen in- und ausländischer Gesellschaften. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen und Vertretungen errichten und Patente, Lizenzen und Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern. Handel mit Fahrzeugen und Maschinen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.4.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Zanni, Andrea, von Lugano, in Brè sopra Lugano (Lugano), Mitglied, mit Einzelunterschrift.