Reports for Viktor Sergeevitch Zalepa
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Viktor Sergeevitch Zalepa
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006081608, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
IT Solutions - Viktor Zalepa, bisher in Cham, CHE-379.854.765, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2018, Publ. 4386041).
Sitz neu:
Inwil.
Domizil neu:
Zöpflistrasse 37, 6034 Inwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zalepa, Viktor Sergeevitch, belgischer Staatsangehöriger, in Inwil, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham].
Publication number: HR02-1005629171, Commercial Registry Office Zug, (170)
hedger.fi AG, in Zug, CHE-396.758.186, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204858).
Statutenänderung:
23.11.2022.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Grundstrasse 12, 6343 Rotkreuz. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eppler, Lukas, von Basel, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zalepa, Viktor, belgischer Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR01-1005204858, Commercial Registry Office Zug, (170)
hedger.fi AG, in Zug, CHE-396.758.186, Grafenauweg 8, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.05.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratung und weiteren Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen, Blockchains und Informationstechnologie, einschliesslich der Entwicklung, Implementierung und Wartung und des Vertriebs von Hard- und Software und entsprechenden Lizenzen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit diesem Hauptzweck in Verbindung stehen. Die Gesellschaft kann sowohl auf eigene als auch auf Rechnung Dritter alle finanziellen, gewerblichen und industriellen Tätigkeiten vornehmen, die direkt oder indirekt mit dem Unternehmenszweck zusammenhängen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Niederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann Immobilien und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 11.05.2021 120'000 Tether (USDT) im Wert von CHF 100'000.00, wofür 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 11.05.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zalepa, Viktor, belgischer Staatsangehöriger, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eppler, Lukas, von Basel, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.