Reports for Serdar Yüksel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Serdar Yüksel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004810908, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Peter Spring feuerkeramik GmbH, bisher in Aarberg, CHE-115.132.668, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2017, Publ. 3746763).
Statutenänderung:
06.01.2020.
Firma neu:
Winperoll GmbH.
Sitz neu:
Niederhasli.
Domizil neu:
Schmidhaldenstrasse 32, 8156 Oberhasli. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spring, Peter, von Kirchdorf (BE), in Aarberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yüksel, Serdar, türkischer Staatsangehöriger, in Niederhasli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 2775627, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Comnis GmbH, bisher in Zug, CHE-109.749.984, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2010, S. 21, Publ. 5653912).
Gründungsstatuten:
09.09.2002.
Statutenänderung:
11.03.2016.
Firma neu:
Bausan-Tech GmbH.
Sitz neu:
Rümlang.
Domizil neu:
Glattalstrasse 400, 8153 Rümlang.
Zweck neu:
Handel sowie Import und Export aller Art, insbesondere im Bereich Nahrungsmittel. Tochtergesellschaften im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Combre, Stéphane Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Hemmi, Markus Pekka, von Trimmis, in Sevelen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yüksel, Serdar, türkischer Staatsangehöriger, in Niederhasli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Publication number: 6078764, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Seebacher Treff GmbH, in Zürich, CH-020.4.020.152-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2005, S. 22, Publ. 2747598). Gemäss Erklärung vom 13.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raabe Kaya, Ursula, von Rorschach, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00;
Kaya, Halil, von Rorschach, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Karakus, Kamil, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yüksel, Serdar, türkischer Staatsangehöriger, in Niederhasli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.