Reports for Patrick Wyttenbach
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Patrick Wyttenbach
Holdings
Newest SOGC notifications: Patrick Wyttenbach
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004910814, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Vulkan AG Fabrik elektrothermischer Apparate, in Rorschach, CHE-101.599.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2019, Publ. 1004698989).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyttenbach, Ruth, von Thun, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyttenbach, Patrick, von Thun, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tübach, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Wyttenbach, Kathrin, von Thun, in Mörschwil, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 960398, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
W.R. Ditzler + Co. Aktiengesellschaft (W.R. Ditzler + Co. Société Anonyme) (W.R. Ditzler + Co. Limited), bisher in Aesch BL, Fabrikation und Vertrieb von elektrisch-beheizten Kunststoff-Schweissgeräten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 13.06.1997, S. 4094).
Gründungsstatuten:
12.03.1991.
Statutenänderung:
28.03.2003.
Firma neu:
DITZLER VULKAN AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(DITZLER VULKAN SA) (DITZLER VULKAN LTD).
Sitz neu:
Rorschach.
Domizil neu:
Trischlistrasse 23, 9400 Rorschach.
Zweck neu:
Fabrikation und Vertrieb von elektrisch-beheizten Kunststoff-Schweissgeräten, Werkzeugen und maschinellen Einrichtungen für die Kunststoffbearbeitung, Fabrikation von Metall-, Holz- und Stahlkonstruktionen und verwandten Produkten sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Vermögenswerte und Liegenschaften jeder Art erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 44 Namenaktien zu CHF 2'000.-- und 60 Namenaktien zu CHF 200.-- (Stimmrechtsaktien)].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen brieflich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ditzler, Walter Robert, von Basel und Dornach, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Graf, Esther Alice, von Maisprach, in Therwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Treuhand AG Liestal, in Liestal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyttenbach, Patrick, von Thun, in Mörschwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wyttenbach, Jakob, von Thun, in Goldach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wyttenbach, Ruth, von Thun, in Goldach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG, in Rapperswil SG, Revisionsstelle.