Reports for Roland Silvio Wyss
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Roland Silvio Wyss
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005134410, Commercial Registry Office Zug, (170)
Seniorenberatung Zug GmbH, Oberägeri, in Oberägeri, CHE-186.742.320, Haglistrasse 11, 6315 Oberägeri, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.03.2021. 19.03.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Betreuung, Pflege und Unterstützung von Senioren und hilfsbedürftigen Personen. Die Gesellschaft bezweckt ausserdem den Verkauf und Vertrieb von Waren aller Art insbesondere im Betreuungs-, Pflege- und Gesundheitsbereich. Die Firma kann Grundeigentum und Immobilien im In- und Ausland erwerben, veräussern und verwalten sowie Verträge und Geschäfte abschliessen die dem Zweck der Firma förderlich sind und direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 09.03.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wyss, Roland Silvio, von Oberägeri, in Oberägeri, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 3043203, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Rämi-Parfumerie AG, in Zürich, CHE-101.277.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2004, S. 20, Publ. 2164168).
Firma neu:
Rämi-Parfumerie AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.08.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Busenius-Tobler, Hedwig, von Littau, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Roland, von Luzern, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: von Littau, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jürg Hauser, Steuerrechts- und Treuhandpraxis (CHE-103.583.739), in Uster, Revisionsstelle [bisher: Jürg Hauser, Steuerrechts- und Treuhandpraxis].