Reports for Marc Wyss
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Marc Wyss
Holdings
Newest SOGC notifications: Marc Wyss
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2451777, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bero AG, Heizsysteme, in Bannwil, CHE-106.687.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2014, Publ. 1711933).
Statutenänderung:
21.10.2015.
Sitz neu:
Niederbipp.
Domizil neu:
Oberfeldweg 5, 4704 Niederbipp.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Heizungsinstallationsbetriebes sowie einer Sanitär- und Spenglereiunternehmung. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 500.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 21.10.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luder, Beat, von Höchstetten, in Bannwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Luder-Hänggi, Margrit, von Nunningen und Höchstetten, in Bannwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
LMK Revisions AG (CHE-102.604.764), in Langenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Marc, von Fulenbach, in Fulenbach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wyss, Nicole, von Linden, in Fulenbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1553025, Commercial Registry Office Aargau, (400)
sem-cars GmbH, in Rothrist, CHE-318.730.453, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2011, Publ. 6215072).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stebler, Patrick, von Nunningen, in Fulenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 77 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wyss, Marc, von Fulenbach, in Rothrist, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 77 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Ernst, von Rohrbachgraben, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 232 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 78 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 6215072, Commercial Registry Office Aargau, (400)
sem-cars GmbH, in Rothrist, CH-400.4.034.256-1, c/o Marc Wyss, Natternweg 23, 4852 Rothrist, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.05.2011.
Zweck:
Handel mit Fahrzeugen aller Art, insbesondere mit Automobilen sowie mit allen Waren, die mit der Fahrzeugbranche irgendwie in Zusammenhang stehen sowie Vornahme von Reparaturen und Unterhaltsarbeiten;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche erwerben, Zweigniederlassungen errichten und Liegenschaften erwerben oder verkaufen.
Stammkapital:
CHF 23'200.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 13.05.2011 einen Autolift, Auswuchtmaschine, Pneumontiermaschine, Kolbenkompressor, Hochdruckreiniger, Werkstattwagen und Trennscheibe, wofür 172 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen an die im Anteilbuch eingetragenen Gesellschafter schriftlich, per Telefax oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 13.05.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Flückiger, Ernst, von Rohrbachgraben, in Burgdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 78 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Stebler, Patrick, von Nunningen, in Fulenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 77 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wyss, Marc, von Fulenbach, in Rothrist, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 77 Stammanteilen zu je CHF 100.00.