Reports for Rolf Wuethrich
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Rolf Wuethrich
Newest SOGC notifications: Rolf Wuethrich
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005140996, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
VIP - Travels GmbH, in Olten, CHE-115.189.266, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2014, S.0, Publ. 1529837).
Firma neu:
VIP - Travels GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.03.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacob, Justin, indischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Wuethrich, Rolf, von Steinen, in Olten, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3486701, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
OLTEN LUXURY CONCEPTS DISTRIBUTION GMBH, in Olten, CHE-114.468.539, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2014, Publ. 1529825).
Firma neu:
OLTEN LUXURY CONCEPTS DISTRIBUTION GMBH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.03.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wuethrich, Rolf, von Steinen, in Olten, Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6106234, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
OLTEN LUXURY CONCEPTS DISTRIBUTION GMBH, in Olten, CH-241.4.007.742-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2010, S. 16, Publ. 5718254).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suleimenov, Ilyas, Staatsangehöriger von Kasachstan, in Almaty (KZ), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wuethrich, Rolf, von Steinen, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].