Reports for Hans Wüthrich
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Wüthrich
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006075815, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Schmutz + Hartmann AG, in Ormalingen, CHE-108.045.030, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2019, Publ. 1004567670).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Hans, von Eggiwil, in Kienberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hugelshofer, Patrik, von Wäldi, in Bottighofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Danubio, Susan Katharina, von Wäldi, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3484263, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Schmutz + Hartmann AG, in Ormalingen, CHE-108.045.030, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2009, Publ. 4935812).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann-Thommen, Rudolf, von Villnachern, in Gelterkinden, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Hans, von Eggiwil, in Kienberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Trub, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schneeberger Treuhand AG (CHE-100.650.629), in Thürnen, Revisionsstelle [bisher: Schneeberger Treuhand AG (CH-280.3.918.222-4)];
Lehmann, Martin, von Langnau im Emmental, in Niederbipp, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4650614, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Adryco AG, bisher in Ormalingen, CH-280.3.009.938-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2007, S. 5, Publ. 3847136).
Gründungsstatuten:
14.08.2006.
Statutenänderung:
27.08.2008.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
Mühlemattstrasse 54, 5000 Aarau.
Zweck:
Planung, Auslegung, Bau, Betrieb und Verkauf von Trocknungsanlagen und allen damit verbundenen Dienstleistungen für den Markt;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Hans, von Eggiwil, in Kienberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Rudolf, von Villnachern, in Gelterkinden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneeberger Treuhand AG, in Thürnen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Sandra, von Langnau im Emmental, in Wohlen AG, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Lehmann, Markus, von Langnau im Emmental, in Wohlen AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Obrecht, Patrice Albert, von Grenchen, in Veltheim AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung (wie bisher);
Braendli, Marcus, von Aarau, in Erlinsbach AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Brändli, Marcus, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].