Reports for Beat Wüthrich
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Beat Wüthrich
Newest SOGC notifications: Beat Wüthrich
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 926589, Commercial Registry Office Valais, (621)
Fondation Home de Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, CH-621.7.006.724-4, fondation (No. FOSC 25 du 06.02.2012, Publ. 6537344).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gavillet, Laurent, de Esmonts, à Collombey-Muraz, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Gex Caloz, Béatrice, de Chalais, à Collombey-Muraz, membre du conseil de fondation et du comité de direction, sans droit de signature;
Wüthrich, Beat, de Langnau im Emmental, à Collombey-Muraz, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Turin, Olivier, de Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, vice-président du conseil de fondation et du comité de direction, avec signature collective à deux;
Buttet, Yannick, de Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Clivaz, Cherryl, de Randogne, à Collombey-Muraz, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Kamerzin, Raymond, de Icogne, à Collombey-Muraz, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Vieux, Mikael, de Val-d'Illiez, à Collombey-Muraz, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Delaloye, Daniel, de Collombey-Muraz, à Muraz (Collombey), membre du comité de direction, sans droit de signature [précédemment: vice-président du conseil de fondation et du comité de direction avec signature collective à deux];
Remillieux, Vincent, de Champéry, à Collombey-Muraz, membre du comité de direction, sans droit de signature [précédemment: membre du conseil de fondation sans droit de signature].
Publication number: 5416986, Commercial Registry Office Valais, (621)
Fondation Home de Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, CH-621.7.006.724-4, fondation (FOSC no 71 du 14.04.2008, p. 19, publ. 4428930).
Modification de l'acte de fondation:
14.12.2009.
Nouveau but:
gestion et exploitation du home de Collombey-Muraz, appelé 'Résidence Dents-du-Midi', par la location ou l'acquisition de mobilier et de locaux ou au moyen de biens mobiliers et immobiliers propriété de la commune de Collombey-Muraz (cf statuts).
Personnes et signatures radiées:
Cretton, Yves, de Martigny, à Collombey-Muraz, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Fiduciaire F. Rouiller, M. Proz, R. Tacchini et A. Veuthey SNC, à Sion, organe de révision;
Parvex, Christian, de Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Wüthrich, Beat, de Langnau im Emmental, à Collombey-Muraz, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Burdet-Défago, Geneviève, de Montreux, à Collombey-Muraz, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
NOFIVAL SA, succursale de Sion, à Sion (CH-626.9.011.523-2), organe de révision.
Publication number: 4428930, Commercial Registry Office Valais
Fondation Home de Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, CH-621.7.006.724-4, fondation (FOSC no 8 du 14.01.2008, p. 17, publ. 4287434).
Personnes et signatures radiées:
Wüthrich, Beat, de Langnau im Emmental, à Collombey-Muraz, président du comité de direction, avec signature collective à deux avec le directeur ou le vice-président du comité de direction;
Berrut, Pascal, de Troistorrents, à Collombey-Muraz, vice-président du comité de direction, avec signature collective à deux avec le président du comité de direction;
Besse, Philippe, de Bagnes, à Collombey-Muraz, membre du comité de direction, sans droit de signature;
Garnier, Floran, de Cortaillod, à Collombey-Muraz, membre du comité de direction, sans droit de signature;
Vazquez née Fumeaux, Edith, de Vétroz, à Collombey-Muraz, membre du comité de direction, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Granger, Josiane, de Troistorrents, à Collombey-Muraz, présidente du conseil de fondation et du comité de direction, avec signature collective à deux [précédemment: présidente du conseil de fondation];
Delaloye, Daniel, de Collombey-Muraz, à Muraz (Collombey), vice-président du conseil de fondation et du comité de direction, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du conseil de fondation];
Gex Caloz, Béatrice, de Chalais, à Collombey-Muraz, membre du conseil de fondation et du comité de direction, sans droit de signature [précédemment: membre du conseil de fondation].