Reports for Roger Wüst-Heinzen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roger Wüst-Heinzen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6944848, Commercial Registry Office Aargau, (400)
RWT Round World Tours GmbH, in Lupfig, CHE-108.196.396, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2010, S. 2, Publ. 5646782).
Firma neu:
RWT Round World Tours GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.11.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüst-Heinzen, Roger, von Birrhard, in Lupfig, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 38'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Wüst-Heinzen, Sandra M., von Birrhard und Termen, in Lupfig, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3557510, Commercial Registry Office Aargau, (400)
RWT Round World Tours GmbH, in Lupfig, CH-400.4.019.045-8, Organisation, Durchführung und Vermittlung von Reisen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2005, S. 1, Publ. 3095462).
Statutenänderung:
22.08.2006.
Stammkapital neu:
CHF 50'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüst-Heinzen, Roger, von Birrhard, in Lupfig, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 38'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--];
Wüst-Heinzen, Sandra M., von Birrhard und Ried-Brig und Termen, in Lupfig, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--].
Publication number: 3095462, Commercial Registry Office Aargau, (400)
RWT Round World Tours GmbH, in Lupfig, CH-400.4.019.045-8, Organisation, Durchführung und Vermittlung von Reisen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 21.01.2003, S. 2, Publ. 821264).
Statutenänderung:
24.10.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häuptli, Rolf, von Biberstein, in Gränichen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüst-Heinzen, Roger, von Birrhard, in Lupfig, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--].