Reports for Patrik Würsch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Patrik Würsch
Holdings
Newest SOGC notifications: Patrik Würsch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005115202, Commercial Registry Office Uri, (120)
Finanzkontrolle des Kantons Uri, in Altdorf (UR), CHE-112.447.408, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 202 vom 16.10.2020, Publ. 1005001524).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würsch, Patrik, von Emmetten, in Beckenried, Vorsteher Amt für Finanzkontrolle, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Indergand, Stefan, von Silenen, in Schattdorf, Vorsteher Amt für Finanzkontrolle, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1004891520, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Riva Bau AG, in Buochs, CHE-428.886.258, Faden 5, 6374 Buochs, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.05.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Hoch- und Tiefbaugeschäfts sowie den Handel mit Baumaterialien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 12.05.2020 und Inventar per 31.12.2019 einen Teil der Aktiven von CHF 111'231.65 (kein Fremdkapital) der Riva AG, Bauunternehmung (CHE-105.741.009), in Buochs, wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Brief oder E-Mail an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Eingetragene Personen:
Waser, Christian, von Engelberg, in Ennetbürgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederberger, Silvan Urs, von Dallenwil, in Dallenwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riva, Franco Pietro, von Mendrisio, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Würsch, Patrik, von Emmetten, in Buochs, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-457.315.785), in Stans, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004459287, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Stiftung Altersfürsorge Buochs, in Buochs, CHE-107.338.794, Stiftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2016, Publ. 3113099).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barmettler, Markus Theo, von Buochs, in Buochs, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutishauser, Heinz, von Langrickenbach, in Buochs, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bolz, Susanna, von Schaffhausen, in Buochs, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würsch, Patrik, von Emmetten, in Buochs, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, Josef Anton, genannt Bebbo, von Buochs, in Buochs, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Odermatt, Joël Pierre, von Buochs, in Buochs, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.