Reports for Michaela Wünsch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Michaela Wünsch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005635748, Commercial Registry Office Zug, (170)
Helveta Growth GmbH, in Risch, CHE-193.348.951, Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.12.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Vermögensanlagen, insbesondere Beteiligungen in der Form von Aktien, Obligationen und digitalen Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 30.11.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wünsch, Ralf, von Zufikon, in Zufikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wünsch, Michaela, von Zufikon, in Zufikon, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004889780, Commercial Registry Office Aargau, (400)
KiBe Management GmbH, in Zufikon, CHE-499.973.267, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2017, Publ. 3518701).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wünsch, Michaela, deutsche Staatsangehörige, in Zufikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Müller, René, von Bünzen, in Bünzen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bissig, Reto, von Unterschächen, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 3518701, Commercial Registry Office Aargau, (400)
KiBe Management GmbH, in Zufikon, CHE-499.973.267, Aettigüpfstrasse 18, 5621 Zufikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.04.2017.
Zweck:
Führung von einem oder mehreren familienergänzenden Betreuungsangeboten aller Art (Kinderkrippen, usw.) sowie Erbringung von sämtlichen damit verbundenen Dienstleistungen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 26.04.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Wünsch, Michaela, deutsche Staatsangehörige, in Zufikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Müller, René, von Bünzen, in Bünzen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.