Reports for Johann Wolfgang Wörnhard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Johann Wolfgang Wörnhard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006080348, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung des Komitees für UNICEF Schweiz und Liechtenstein, in Zürich, CHE-110.412.988, Stiftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2020, Publ. 1004901403).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wörnhard, Johann Wolfgang, von Untereggen, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Dr. Daniel, von Basel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzle, Dr. Hans Cedric, von Nürensdorf, in Kilchberg (ZH), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bourquenoud, Nathalie, von Vaulruz, in Fribourg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6930506, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schweizerisches Komitee für UNICEF, in Zürich, CH-020.6.000.097-9, Verein (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2011, Publ. 6272398). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wörnhard, Johann Wolfgang, von Untereggen, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guicciardi, René Robert, von Basel, in Meilen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Dr. Daniel, von Basel, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jacobs Meier, Marie-Christin, deutsche Staatsangehörige, in Uetikon am See, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzle, Dr. Hans, von Nürensdorf, in Wollerau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung des Schweizerischen Komitees für UNICEF, in Z ü r i c h , c/o Schweizerisches Komitee für Unicef, Baumackerstrasse 24, 8050 Zürich, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
2.06.2000.
Zweck:
Weltweite Unterstützung von Programmen des Kinderhilfswerkes der Vereinigten Nationen, UNICEF.
Organisation:
Stiftungsrat von 3 bis 5 Mitgliedern und Revisionsstelle. Es besteht ein Stiftungsreglement vom 02.06.2000, welches unter anderem die Organisation regelt.
Eingetragene Personen:
Wörnhard, Johann Wolfgang, von Untereggen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Elsbeth, von Unterägeri, in Zug, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guicciardi, René Robert, von Basel, in Meilen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Dr. Daniel, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.