Reports for Dr. Bernhard Wittweiler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Bernhard Wittweiler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005856478, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung zur Unterstützung der beruflichen Vorsorge der SUISA, in Zürich, CHE-109.734.847, Stiftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2020, Publ. 1004954396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittweiler, Bernhard, von Eglisau, in Oberrieden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegelin, Andreas, von St. Gallen, in Küsnacht (ZH), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Greber, Albert, von Zürich, in Egliswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lagler, Michèle, von Unteriberg und Uzwil, in Fischbach-Göslikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Spreitenbach].
Publication number: HR02-1005844379, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SUISA, Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik, in Zürich, CHE-105.838.471, Genossenschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2022, Publ. 1005639836).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunzelmann, Irene, von Hasle bei Burgdorf und Zürich, in Wollerau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Werth, Marie Louise, von Disentis/Mustér, in Sachseln, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bischof, Rainer, österreichischer Staatsangehöriger, in Höfen (AT), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wittweiler, Dr. Bernhard, von Eglisau, in Oberrieden, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Funk, Tina, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Murphy, Anna Maria, von Horw, in Horw, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bolzern, Chantal, von Kriens, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6663464, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 84 vom 01.05.2012 publizierten TR-Eintrags Nr. 14'315 vom 26.04.2012. Personalvorsorge-Stiftung der Suisa, in Zürich, CH-020.7.904.651-5, Stiftung (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2012, S. 0, Publ. 6661036).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittweiler, Bernhard, von Eglisau, in Oberrieden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].