Reports for Ernst Georg Wittmann
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ernst Georg Wittmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006025405, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Sander Immobilien AG, in Luzern, CHE-104.011.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2022, Publ. 1005517391).
Domizil neu:
c/o BF architekten luzern ag, Zürichstrasse 44, 6004 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knappe, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stamm, Heinz-Peter, von Schleitheim, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wild, Hans Rudolf, von Richterswil, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittmann, Ernst Georg, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichartz, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Arb, Fabian, von Neuendorf, in Nottwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züger, Claudio, von Schübelbach, in Emmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004524477, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Swissprofund AG, in Zürich, CHE-113.177.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2014, Publ. 1354109).
Firma neu:
Swissprofund AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.12.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittmann, Ernst Georg, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grovermann, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Dudler, Markus, von Thal, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3896318, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Swissprofund AG, in Zürich, CH-020.3.030.218-3, Dienstleistungen im Bereich der Finanzberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2006, S. 18, Publ. 3567498).
Domizil neu:
Zentralstrasse 37, 8003 Zürich.
Postadresse neu:
Swissprofund AG, Postfach 8318, 8036 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leupold-Berny, Pascale, von Zollikon, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Treureva AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthgen, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Muttenz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wittmann, Ernst Georg, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Trigema AG, in Zürich, Revisionsstelle.