Reports for Hans Wirz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Hans Wirz
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Wirz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004674084, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung künstlerischer Nachlass des Malers Fritz Deringer, 1903 - 1950, in Stammheim, CHE-110.252.041, Stiftung (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2019, Publ. 1004541354).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz, Hans, von Zürich und Maisprach, in Unterstammheim, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frick, Heinz, von Aeugst am Albis und Stammheim, in Stammheim, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Aeugst am Albis und Unterstammheim, in Unterstammheim];
Schwager, Martin, von Bichelsee-Balterswil, in Gachnang, Vizepräsident des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Unterstammheim, Vizepräsident des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ammann, Beatrice, von Zürich, in Stammheim, Mitglied des Stiftungsrates, Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6060980, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung künstlerischer Nachlass des Malers Fritz Deringer, 1903 - 1950, in Unterstammheim, CH-020.7.000.041-1, Stiftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2002, S. 30, Publ. 782994). Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 18.06.2008 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Erhard, von Adliswil, in Langnau am Albis, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschanz, Vreni, von Geroldswil und Röthenbach im Emmental, in Uetikon am See, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tahris-Deringer, Regula, von Oberstammheim und Geroldswil, in Unterstammheim, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frick, Heinz, von Aeugst am Albis und Unterstammheim, in Unterstammheim, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwager, Martin, von Bichelsee-Balterswil, in Unterstammheim, Vizepräsident des Stiftungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Hans, von Zürich und Maisprach, in Unterstammheim, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kurath Wirz & Partner, in Unterstammheim, Sennegasse 171, 8476 Unterstammheim, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
1.1.1996.
Zweck:
Anbieten von Büroservicearbeiten, Anzeigemarketing und Medienberatung sowie Organisation von Veranstaltungen.
Eingetragene Personen:
Kurath Wirz, Margrit, von Zürich und Maisprach, in Unterstammheim, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Wirz, Hans, von Zürich und Maisprach, in Unterstammheim, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.