Reports for Oliver Daniel Winkler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Oliver Daniel Winkler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005677480, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Star-Flotten Zürich und Rapperswil, in Zürich, CHE-194.338.719, Verein (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2015, S.0, Publ. 1947221).
Domizil neu:
c/o RA Daniel Wyss, Zeltweg 11, 8032 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Oliver Daniel, von Fällanden, in Kilchberg ZH, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braun, Moritz, von Eschlikon, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryffel, Jürg, von Stäfa, in Stäfa, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rebsamen, Beatrice, von Zürich, in Stallikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1947221, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Star-Flotten Zürich und Rapperswil, in Zürich, CHE-194.338.719, c/o Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, 8008 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
16.04.2013, 25.11.2014.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Förderung der Starboot-Klasse sowie des Starboot-Segelns, die Umsetzung der Statuten der INTERNATIONAL STAR CLASS YACHT RACING ASSOCIATION (ISCYRA), Vertretung der Interessen der Starboot-Segler auf und am Zürichsee, Förderung der Zusammenarbeit mit anderen Segelsportorganisationen sowie die Förderung von Kameradschaft und Geselligkeit unter den Mitgliedern.
Mittel:
Mitgliederbeiträge.
Eingetragene Personen:
Winkler, Oliver Daniel, von Fällanden, in Kilchberg ZH, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Hans, von Hergiswil bei Willisau, in Dietikon, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berchtold, Oliver, von Seegräben, in Thalwil, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braun, Moritz, von Eschlikon, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Daniel, von Bern und Mirchel, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5724768, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Meyer, Moser, Lanz Architekten AG, in Zürich, CH-020.3.007.275-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2006, S. 20, Publ. 3636826).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Robert, von Rothenthurm, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Martin, von Zürich, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zürich];
Winkler, Oliver, von Fällanden, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.