Reports for Adrian Winkler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Adrian Winkler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3601208, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pool-Master GmbH, in Zürich, CH-020.4.025.028-8, Foto- und Filmproduktion, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2005, S. 19, Publ. 3100826).
Statutenänderung:
5.10.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Preissle, Peter, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Winkler, Adrian, von Luzern, in Lufingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jankovic, Bego, von Affoltern am Albis, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 21'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--].
Publication number: 3100826, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pool-Master GmbH, bisher in Niederglatt, CH-020.4.025.028-8, Foto- und Filmproduktion, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2005, S. 21, Publ. 2680762).
Statutenänderung:
26.09.2005.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Dienerstrasse 16/18, 8004 Zürich.
Stammkapital neu:
CHF 21'000.-- [bisher: CHF 20'000.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmelli, Giorgio, von Onsernone, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Isler, Peter, von Zürich und Pfäffikon, in Niederglatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jankovic, Bego, von Affoltern am Albis, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Preissle, Peter, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Winkler, Adrian, von Luzern, in Lufingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.