Reports for Max Winiger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Max Winiger
Holdings
Newest SOGC notifications: Max Winiger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3593385, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Winiger Maler Gipser AG, in Rapperswil-Jona, CHE-422.428.271, Aubrigstrasse 14, 8645 Jona, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.06.2017.
Zweck:
Maler- und Gipsergeschäft. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Patente, Lizenzen und Grundstücke erwerben, verwalten oder veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Winiger Maler Gipser (CHE-102.452.796), in Rapperswil-Jona, gemäss Vertrag vom 06.06.2017 und Übernahmebilanz per 31.12.2016 mit Aktiven von CHF 783'111.05 und Passiven von CHF 179'030.45, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 504'080.60 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Winiger, Max, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Winiger, Karin, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stieger + Partner Revisions AG (CHE-102.057.997), in Jona (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle.
Publication number: 1166969, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.003.372-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2011, Publ. 6450774).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, August genannt Gusti, von Eschenz, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Bruno, von Zürich, Hinwil und Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Domeisen, Walter, von Rapperswil-Jona und Eschenbach SG, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Max, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Adolf, von Wassen und Luzern, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Casal Schweizer, Elizabeth, von Schiers, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Winiger, Max, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zoller, Erich, von Au SG, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3948214, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Max Winiger, bisher in Jona, CH-320.1.029.331-1, Malergeschäft, Einzelfirma (SHAB Nr. 1 vom 03.01.1989, S. 7).
Sitz neu:
Rapperswil-Jona. [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winiger, Max, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: von Jona, in Jona].