Reports for Adolf Wimmer
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Adolf Wimmer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006009928, Commercial Registry Office Zug, (170)
LOMBAGINE COSMETICS AG, in Baar, CHE-108.626.801, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2022, Publ. 1005630430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wimmer, Adolf, österreichischer Staatsangehöriger, in El Quseir (EG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Peter, von Küssnacht (SZ), in Mels, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberägeri];
Pasko, Dhimiter, italienischer Staatsangehöriger, in Lengau (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005630430, Commercial Registry Office Zug, (170)
LOMBAGINE COSMETICS AG, in Steinhausen, CHE-108.626.801, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2020, Publ. 1005031281).
Statutenänderung:
21.11.2022.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
c/o MEIER TREUHAND, Blegistrasse 3, 6340 Baar.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Einkauf und Vertrieb von Konsum- und Luxusgütern, insbesondere der Marke "LOMBAGINE". Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, veräussern, belehnen und verwalten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wimmer, Adolf, österreichischer Staatsangehöriger, in El Quseir (EG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Steinhausen].
Publication number: 5660964, Commercial Registry Office Zug, (170)
LOMBAGINE CONCEPT & PRODUCT AG, in Steinhausen, CH-170.3.026.620-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2005, S. 18, Publ. 3120238).
Firma neu:
LOMBAGINE CONCEPT & PRODUCT AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.05.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wimmer, Adolf, österreichischer Staatsangehöriger, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wimmer, Eva, österreichische Staatsangehörige, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Peter, von Küssnacht SZ, in Oberägeri, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Fenetrag Treuhand AG (CH-020.3.908.709-4), in Langnau am Albis, Revisionsstelle [bisher:Fenetrag Treuhand AG].