Reports for Urs R. Willi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs R. Willi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2457688, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Spenglermeister- und Installateurverband Chur und Umgebung, in Chur, CH-350.5.000.682-2, Vereinigung der in Chur und Umgebung ansässigen Unternehmungen der Branchen Spenglerei, sanitäre Installationen und Heizung/Lüftung usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 292 vom 15.12.1986, S. 4785).
Firma neu:
Spenglermeister- und Installateurverband Chur und Umgebung in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.04.2002 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyrat, Marc, von Courtelary BE und Chur, in Chur, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Waidacher, Ludwig, von Winterthur und Arosa, in Arosa, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dorn, Hermann, von Arvigo, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Plüss, André, von Murgenthal, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Willi, Urs, von Domat/Ems, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aliesch, Dr. Peter, von Chur und Fanas, in Chur, Sekretär (nicht Mitglied), ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2439880, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Neustadt AG, in Chur, CH-350.3.001.304-8, Immobilien usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.1995, S. 3824).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, Urs, von Domat/Ems, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Luzius Hugo, von Domat/Ems, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2294860, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Alteinplatz AG, in Arosa, Kauf und Verkauf sowie Erstellung und Verwaltung von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2001, S. 7476).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, Urs, von Domat/Ems, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunold, Josias, von Peist, in Arosa, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Willi, Luzius, von Domat/Ems, in Chur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.