Reports for Urs Willi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Urs Willi
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Willi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004961514, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
GlobalBroker AG Basel, in Basel, CHE-108.671.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2018, Publ. 1004493416).
Statutenänderung:
13.08.2020. Gemäss Erklärung vom 13.08.2020 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruesch, Willi, von Rothrist, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Willi, Urs, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Santschi & Partner Treuhand AG (CHE-107.545.502), in Reinach BL, Revisionsstelle;
Grüninger, Andreas Peter, von Oberwil BL, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Yves, von Unterkulm, in Aesch (BL), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3165090, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
UWP Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge, in Basel, CH-270.7.001.482-3, Stiftung (SHAB Nr. 54 vom 18.03.1996, S. 1544).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, Urs, von Basel, in Riehen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rittmann, Dr. Jürg P., von Basel und Rümlingen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Santschi, Urs, von Sigriswil, in Pfeffingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Dieter, von Basel, in Oberwil BL, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willi, Christian, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Thomas, von Oberkulm, in Oberkulm, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meerwein, Hans Otto, von Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Prof. Dr. Jürg, von Hüntwangen, in Pfeffingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Räz, Walter, von Rapperswil BE, in Gisikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schoch, Daniel, von Basel, in Zunzgen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Visconti, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2310934, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
CBA Partner Versicherungsbroker AG, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2002, S. 5, Publ. 766872).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Christian, von Basel, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Willi, Urs, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates].