Reports for René Albert Wilhelm
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: René Albert Wilhelm
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004549451, Commercial Registry Office Zurich, (20)
MACRONOS GmbH, bisher in Stetten (AG), CHE-418.652.138, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2016, Publ. 3133227).
Statutenänderung:
07.01.2019.
Firma neu:
Omega Bau GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Horgen.
Domizil neu:
Steinbruchstrasse 24, 8810 Horgen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung allgemeiner Baudienstleistungen;
Ausführung von Roh-, Neu- und Umbauten sowie Maler-, Gipser- und Maurerarbeiten;
Beseitigung von Feuchte- und Schimmelschäden;
Transport-, Reinigungs- und Entsorgungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederiassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im ln- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bärtschi, Franciska, von Dulliken, in Stetten (AG), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Bärtschi, Werner, von Dulliken, in Stetten (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Florian, von Hemberg, in Horgen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wilhelm, Léon, von Walenstadt, in Rüschlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Brunner, René Albert, von Hemberg, in Bütschwil-Ganterschwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Wilhelm, René Albert, von Walenstadt, in Lütisburg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Publication number: 1413005, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Vicap Systems Ltd., in Kirchberg SG, CHE-112.582.667, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2013, Publ. 1073543).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilhelm, René, von Walenstadt, in Lütisburg Station (Kirchberg SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilfinger, Roger Franz, von Zürich, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weiss, Conrad A., von Laufenburg, in Meilen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6182568, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Vicap Systems Ltd., in Kirchberg SG, CH-320.3.058.156-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2009, S. 13, Publ. 5274686).
Statutenänderung:
12.04.2011.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, namentlich mittels Brief, Telex, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würth Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilhelm, René, von Walenstadt, in Lütisburg Station (Kirchberg SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lütisburg Station (Kirchberg SG), Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schwyn, Andreas Bernhard, von Beringen, in Hong Kong (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wilfinger, Roger Franz, von Zürich, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Conrad A., von Laufenburg, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Contaxa AG (CH-170.3.022.350-7), in Zug, Revisionsstelle.