Reports for Eugen Widrig
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Eugen Widrig
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005967768, Commercial Registry Office Zurich, (20)
suisseplan Management AG, in Zürich, CHE-112.656.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2023, Publ. 1005829598).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kappeler, Pius, von Bettwiesen, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Pascal Alain, von Wynau, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hombrechtikon];
Mathys, Markus, von Alchenstorf, in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Thomas, von Hägglingen, in Hägglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Widrig, Eugen, von Bad Ragaz, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Goldenberger, Markus, von Schmiedrued, in Hirschthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf, Heinrich, von Hendschiken, in Hägglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005027594, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 47 vom 08.03.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 8931 vom 05.03.2018 suisseplan Ingenieure AG raum + landschaft, in Zürich, CHE-105.814.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2020, Publ. 1005024106). Mit der im SHAB Nr. 47 vom 08.03.2018 publizierte TR-Eintrag 8931 vom 05.03.2018 wurde Eugen Widrig irrtümlich neu eingetragen anstatt mutiert.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widrig, Eugen, von Bad Ragaz, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widrig, Eugen, von Bad Ragaz, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4098935, Commercial Registry Office Zurich, (20)
suisseplan Ingenieure AG raum + landschaft, in Zürich, CHE-105.814.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2016, Publ. 2973405).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Gerd-Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widrig, Eugen, von Bad Ragaz, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Graf, Heinrich, von Hendschiken, in Hägglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmid, Thomas, von Hägglingen, in Hägglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneebeli, Thomas Armin, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].