Reports for Patrik Widmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Patrik Widmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3290095, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pro Ject AG, in Zürich, CHE-104.961.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2015, Publ. 1990733).
Statutenänderung:
22.12.2016.
Firma neu:
Prolag Logistics AG.
Domizil neu:
Mühlebachstrasse 162, 8008 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt insbesondere Dienstleistungen im Bereiche der Logistik, der Organisation von Veranstaltungen sowie der Vermittlung von Sponsoren. Zudem kann sie sich als Marketingberatungsunternehmen sowie als Werbeagentur betätigen. Die Gesellschaft kann alle Rechtsgeschäfte abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, sich mit solchen zusammenschliessen oder solche gründen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imboden, Markus, von Zürich und Unterseen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmann, Patrik, von Wettswil am Albis, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Marco, von Maschwanden, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Berg, Patric, von Zollikon, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Direktor mit Einzelunterschrift];
Swiss Revision AG (CHE-105.834.473), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: 2729217, Commercial Registry Office Zug, (170)
Moneyhouse AG, in Risch, CHE-101.823.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2015, Publ. 2184607).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glanzmann, Helen Judith, von Vitznau, in Küssnacht SZ, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nitschke, Frank Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Stefan Heinz, von Rumendingen, in Meggen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Borer, Rolf, von Grindel, in Volketswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haubensak, Luca Eugène, von Uzwil, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
Kübler, Sandra Romana, von Kriens und Hallau, in Kriens, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien];
Näf, Pascal Sébastian, von Ruswil, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmann, Patrik, von Wettswil am Albis, in Kilchberg ZH, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1990733, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pro Ject AG, in Zürich, CHE-104.961.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2014, Publ. 1871831).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmann, Patrik, von Wettswil am Albis, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.