Reports for Robert Widauer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Robert Widauer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2699293, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
MOTORIDER SERVICES GmbH, in Buchs SG, CHE-414.886.252, Bahnhofstrasse 35, 9470 Buchs, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.02.2016.
Zweck:
Durchführung von Fahrsicherheitskursen für Motorradfahrer, Durchführung von Motorradreisen sowie Handel mit Maschinen, Geräten und Materialien aller Art.
Stammkapital:
CHF 30'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.02.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Widauer, Robert, von Trub, in Sevelen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 300.00.
Publication number: 7060188, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Seven Star Event GmbH, in Buchs SG, CH-320.4.072.051-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2012, Publ. 6949318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ovip GmbH (CH-320.4.070.044-5), in Buchs SG, Gesellschafterin, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jehle, Angelika Elisabeth, liechtensteinische Staatsangehörige, in Schaan (LI), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Uz-Deniz, Semira, deutsche Staatsangehörige, in Haag (Rheintal) (Sennwald), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Radkohl, Marco, österreichischer Staatsangehöriger, in Buchs SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil];
Vetsch, Jürg, von Grabs, in Sevelen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil];
Widauer, Robert, von Trub, in Sevelen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6856638, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Seven Star Event GmbH, in Buchs SG, CH-320.4.072.051-8, Bahnhofstrasse 34, 9470 Buchs, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.08.2012, 13.09.2012.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Gastronomie, Events und Partys, insbesondere Planung, Durchführung und Beratung, Handel (Import/Export) mit Waren und Produkten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland immaterielle Güter und Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 14.08.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
SOLID GROUP - UNITED SERVICES GmbH (CH-320.4.067.995-8), in Buchs SG, Gesellschafterin, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ovip GmbH (CH-320.4.070.044-5), in Buchs SG, Gesellschafterin, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jehle, Angelika Elisabeth, liechtensteinische Staatsangehörige, in Schaan (LI), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Uz-Deniz, Semira, deutsche Staatsangehörige, in Haag (Rheintal) (Sennwald), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Molloy, John, deutscher Staatsangehöriger, in Gams, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Uz, Zeynal, türkischer Staatsangehöriger, in Haag (Rheintal) (Sennwald), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widauer, Robert, von Trub, in Sevelen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetsch, Jürg, von Grabs, in Sevelen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Molloy, Ursy Liliana, von Berg TG, in Gams, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Radkohl, Marco, österreichischer Staatsangehöriger, in Buchs SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.