Reports for Pius Wicki
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Pius Wicki
Holdings
Newest SOGC notifications: Pius Wicki
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3715079, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Golfplatzgenossenschaft Flühli-Sörenberg, in Flühli, CHE-107.591.264, Genossenschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2016, Publ. 2965911).
Firma neu:
Golfplatzgenossenschaft Flühli-Sörenberg in Liquidation. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 12.05.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knecht, Silvio, von Döttingen, in Bergdietikon, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Wicki, Pius, von Flühli, in Flühli, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
KMU Treuhand und Revisions AG (CHE-106.837.971), in Schübelbach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnider, Gregor, von Flühli, in Luzern, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofer, Hans, von Signau, in Langnau im Emmental, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Emmenegger Fides AG (CHE-102.030.656), in Olten, Revisionsstelle.
Publication number: 2701265, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Golfplatzgenossenschaft Flühli-Sörenberg, in Flühli, CHE-107.591.264, Genossenschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2010, Publ. 5698572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felder, Andreas, von Flühli, in Hünenberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wicki, Herbert, von Flühli, in Flühli, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Zihlmann, Jörg, von Escholzmatt und Marbach (LU), in Escholzmatt-Marbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Emmenegger, Ruedi, von Flühli, in Flühli, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frei-Wicki, Daniele, von Flühli, in Flühli, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buser, Lukas, von Erlinsbach (SO) und Olten, in Olten, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knecht, Silvio, von Döttingen, in Bergdietikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Schnider, Gregor, von Flühli, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Wicki, Pius, von Flühli, in Flühli, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Emmenegger Fides AG ( CHE-102.030.656), in Olten, Revisionsstelle [bisher: Emmenegger Fides AG, in Olten ( CH-249.3.001.526-4)].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Dentallabor Bernini und Wicki AG, in L a n g n a u i m E m m e n t a l, Oberstrasse 20, 3550 Langnau im Emmental, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.05.1999.
Zweck:
Ausführung zahntechnischer Arbeiten, Betrieb eines zahntechnischen Labors sowie Handel mit Dentalartikeln. Kann Grundstücke erwerben oder weiterveräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF 150 000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150 000.
Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1000.
Sacheinlage/Sachübernahme:
gemäss Sacheinlage-/ Sachübernahmevertrag vom 18.05.1999 und Bilanz per 31.12.1998: Aktiven von CHF 283 921.75 und Passiven von CHF 116 854.70 der Einzelfirma «W. Bernini», in Langnau im Emmental, zum Preis von CHF 167 067.05, wofür 150 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1000 ausgegeben und dem Sacheinleger eine Forderung von CHF 17 067.05 in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben wird.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Bernini, Walter, italienischer Staatsangehöriger, in Langnau im Emmental, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bernini-Schmid, Irma, von Basadingen-Schlattingen, in Langnau im Emmental, Sekretärin, mit Einzelunterschrift;
Wicki, Pius, von Flühli, in Flühli, Mitglied , mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhandbüro Sutter AG, in Langnau im Emmental, Revisionsstelle.